vorheriger Name war Inter Energy...
SHAB: 142 / 2005 vom 25.07.2005 (Seite 23, Tagebuch Nr. 20566 vom 19.07.2005) Inter Energy AG, in Zürich, CH-020.3.918.494-9, Geschäfte betreffend Energieerzeugung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2004, S. 21, Publ. 2552574). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wettstein Martin, von Fislisbach, Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wagner Frank, deutscher Staatsangehöriger, Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grossmann Dr. Martin, von Zürich und Hölstein, Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 070 / 2008 vom 11.04.2008 (Seite 22, Tagebuch Nr. 9628 vom 07.04.2008) Inter Energy AG, in Zürich, CH-020.3.918.494-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 16, Publ. 2998190). Statutenänderung: 07.03.2008. Firma Neu: MAXX-TV. AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grossmann Dr. Martin, von Zürich und Hölstein, Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Grobbin Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, Syke (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
|